更新时间:2024-08-11 12:42
1999.09-2003.06,湖北省郧阳医学院公共事业管理专业学习;
2003.06-2003.07,待业;
2003.07-2005.04,湖北省荆门市第二人民医院医务科、办公室工作人员;
2005.04-2009.09,湖北省荆门市第二人民医院党办副主任(其间:2009.03-2009.05荆门市委党校科干班学习);
2009.09-2011.09 ,湖北省荆门市第二人民医院副院长(公开招考任副县)(其间:2011.06-2011.07全市首期年轻干部成长工程培训班学习;2010.03-2015.06武汉大学生物医学工程专业学习 );
2011.09-2014.07,共青团湖北省荆门市委书记;
2014.07-2016.06,共青团湖北省荆门市委书记、党组书记;
2016.06-2017.06,湖北省荆门市东宝区委常委、牌楼镇党委书记(正县级);
2017.06-2017.07,湖北省荆门市东宝区委常委,区政府副区长人选(协助区长负责政府日常工作)、牌楼镇党委书记(正县级);
2017.07-2017.08,湖北省荆门市东宝区委常委,区政府副区长人选(协助区长负责政府日常工作)、区政府党组副书记、牌楼镇党委书记(正县级);
2017.08-2017.12,湖北省荆门市东宝区委常委,区政府副区长(协助区长负责政府日常工作)、区政府党组副书记、牌楼镇党委书记(正县级);
2017.12- 2021.2,湖北省荆门市东宝区委常委,区政府副区长(协助区长负责政府日常工作)(正县级)、区政府党组副书记;
2021.03-2021.04,湖北省荆门市沙洋县委副书记、县委政法委书记(正县级);
2021.04——湖北省荆门市沙洋县委副书记、县委政法委书记、县政府党组副书记(正县级);
2021.08——湖北省沙洋县人民政府副县长、代理县长;
现任湖北省荆门市沙洋县委副书记、县长。
湖北省第十四届人民代表大会代表。
领导县政府全面工作,分管县审计局。
2021年8月26日,沙洋县五届人大常委会第三十七次会议决定任命李莉丽同志为县人民政府副县长、决定李莉丽同志为县人民政府代理县长